USM Алишера Усманова выходит из капитала VK, ранее известной как Mail.Ru Group — холдинг продаёт долю компании в 57,3% группе «Согаз», основными акционерами которой выступают совладелец банка «Россия» Юрий Ковальчук и его семья (32,3%) и «Газпром» (21,2%). Об одобрении сделки сообщается на сайте «Согаза».
На сайте говорится, что совет директоров одобрил «45-процентное участие в капитале АО «МФ Технологии», контролирующего 57,3% голосов VK». АО «МФ Технологии» — это совместное предприятие, основная задача которого реализация проектов в сфере цифровой экономики. Ранее эта доля принадлежала USM через «МегаФон». Как пишет «Коммерсантъ», в USM подтвердили, что сделка состоялась, но не уточнили её стоимость.
По словам основателя холдинга Алишера Усманова, участие в VK стало важной и определяющей частью развития USM. Холдинг принял решение выйти из капитала компании на пике её показателей по количеству аудитории и финансовым метрикам. Генеральный директор и совладелец USM Иван Стрешинский сообщил, что теперь стратегия холдинга будет сосредоточена на «зелёной повестке» — она, говорит Стрешинский, реализуется в горно-металлургических предприятиях «Металлоинвест» и «Удоканская медь».
Что такое ERSSHL? Где зарегистрирована? Кому принадлежит?
Таким образом, «Газпром» будет контролировать абсолютное большинство голосующих акций VK через структуры, так или иначе связанные с ним, отмечает «Коммерсантъ». Председатель совета директоров «Согаза» и по совместительству глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что участие в капитале VK в группе считают перспективной стратегической инвестиции на основе «большого потенциала развития VK». Он подчеркнул, что между акционерами АО «МФ Технологии» не будет ни одного контролирующего юридического лица, и действовать новый акционер будет на «сугубо рыночных принципах».
В середине ноября «Сбер» продал свою долю в 36% в АО «МФ Технологии» Газпромбанку — стоимость сделки составила 12,8 миллиарда рублей. Таким образом, дочерним структурам «Газпрома» принадлежат уже 81% бумаг организации, контролирующей социальные сети VK и «Одноклассники», сервисы такси «Ситимобил» и доставки продуктов «Самокат». Помимо этого, «Газпрому» принадлежит холдинг «Газпром-медиа», который возглавляет бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров — на этом посту он занимался блокировкой Telegram в 2019 году. «Газпром-медиа», в свою очередь, владеет видеохостингом Rutube, а 29 ноября запустил соцсеть Yappy — отечественный аналог популярного сервиса коротких вертикальных видео TikTok.
- Социальные сети и сообщества
- IT-компании
Источник: habr.com
Юридическая социальная сеть
15.5к
VK и Сбер обменялись активами — кто выиграет? Яндекс — монополист. Разбор сделки
Подписаться
13 229 634
Актуальные темы
Публикации
Вопрос дня
Техническая поддержка 9111.ru
Юридическая публикация
Астрология
Государство
Жалоба на действия или бездействие
Мнение о специалистах и организациях
Образ жизни
Образование
Отзывы о товарах и услугах
Светская жизнь
Технологии
Курьёзные вопросы
Социальные сети
Законы и кодексы
Сообщества
Автор публикации
Звездочет Михаил Подписчиков: 127
15.5к
Какими медиа владеют новые собственники VK
23 просмотрa
3 дочитывания
0 комментариев
На сегодня эта публикация уже заработала 0,15 рублей за дочитывания Зарабатывать
Подпишитесь на канал 9111.ru в «Дзен» и «Телеграм »
Показать комментарии ( 0 )
Ежедневный конкурс лучших постов Подробнее
Пользователь
4.5М
сегодня, 13:00 — 251 просмотр
58 комментариев
Пользователь
1038
24.04.2021, 09:22 — 91 просмотр
Пользователь
11.2к
Бетнев Сергей Вячеславович
12.09.2022, 18:10 — 11 просмотров
Пользователь
1.8М
22.11.2020, 16:20 — 13 129 просмотров
6 комментариев
Пользователь
743.3к
Чернов Владимир Игоревич
Источник: www.9111.ru
СМИ: интернет-холдинг VK возглавит сын Кириенко — вместо сына Добродеева
2 декабря 2021 года стало известно о том, что USM Алишера Усманова выходит из капитала VK, то есть холдинг миллиардера продаёт долю компании в 57,3% группе «Согаз», крупнейшим акционером которой является соучредитель знаменитого дачного кооператива «Озеро» и почётный генконсул Королевства Таиланд в Санкт-Петербурге Юрий Ковальчук. 2 недели назад второй крупнейший акционер VK — грефовский Сбербанк — сообщил о намерении продать свою долю Газпромбанку; крупнейшим акционером ГПБ является негосударственный пенсионный фонд «Газфонд», также контролируемый всесильным Ковальчуком. Проще говоря, VK перешёл от Усманова с Грефом к семейству Ковальчуков.
На фоне смены акционеров пост гендиректора VK покидает 37-летний Борис Добродеев, занимавший эту должность с осени 2016-го. В конце сентября 2021-го он занял первую строчку в подготовленном Ассоциацией менеджеров и издательским домом «Коммерсантъ» рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» в категории «Высшие руководители, информационные технологии». Ранее Борис Олегович окончил истфак МГУ, получил степень магистра в Высшей школе бизнеса МГУ по направлению «международный бизнес», и вот уже 12 лет считается большим человеком в структурах Алишера Усманова. Добавим, что Борис Добродеев — сын влиятельного медиаменеджера, гендиректора ВГТРК Олега Добродеева и внук советского сценариста, лауреата Ленинской премии за сценарий телесериала «Карл Маркс. Молодые годы» Бориса Добродеева.
Он планирует продолжить работать вместе с USM Усманова, сосредоточиться на цифровых активах (включая Aliexpress) и запустить венчурный фонд.
двойной клик — редактировать изображение
По информации РБК, в кресле генерального директора холдинга VK его сменит представитель другой статусной «трудовой династии». Знакомьтесь: Владимир Кириенко, 38-летний сын первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ, Героя Российской Федерации, куратора внутренней политики Сергея Кириенко и внук советского специалиста по социальной философии, экс-завкафедрой научного коммунизма Горьковского института инженеров водного транспорта, руководителя идеологической комиссии Горьковского обкома КПСС Владилена Израителя.
Владимир Сергеевич Кириенко родился 27.05.1983 в г. Горький (ныне Нижний Новгород). Окончил Высшую школу экономики (ВШЭ) по специальности «финансы и кредит», затем учился по программе Executive MBA (бизнес-администрирование для руководителей) в Московской школе управления «Сколково».
В 2005-м стал председателем совета директоров и ключевым совладельцем нижегородской телекомпании «Волга», председателем советов директоров Нижегородпромстройбанка и Саровбизнесбанка. «С 2009 г. по настоящее время, по данным «СПАРК-Интерфакс», является единственным владельцем многопрофильной компании ООО «Капитал» (Москва; ранее офис компании находился в Нижнем Новгороде). С 2003 г. владел долей в 0,48%, с 2005 г. — 96%.
По итогам 2015 г. выручка компании составила 3,1 млн руб. В 2010-2011 г., согласно «СПАРК-Интерфакс», был совладельцем кинотеатра «Романов синема», расположенного в нижегородском торговом центре «Лобачевский Plaza». В 2010 г. его доля составляла 51% (49% принадлежали предпринимателю Александру Айвазову), в 2011 г. — 100%.
В том же году продал свой пакет акций предпринимателю Роберту Гндоляну (в 2015 г. он владел 10% «Саровбизнесбанка»). По информации СМИ, в 2013 г. совместно с Александром Айвазовым открыл за рубежом компанию Titanium Investments («Титаниум инвестментс») с начальным капиталом 47,8 млн долларов США. Её специализацией являлись инвестиции в венчурные проекты, в основном, в Израиле.
Занимал пост председателя совета директоров компании. В настоящее время, согласно официальному сайту фирмы, не входит в число её совладельцев. Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», в 2013 г. одноимённая российская фирма — «Титаниум инвестментс» — полностью принадлежала ООО «Капитал» Владимира Кириенко. В 2014 г. её единственным собственником стал Александр Айвазов.
С сентября 2016 г. по декабрь 2017 г. — старший вице-президент по развитию и управлению бизнесом ПАО «Ростелеком». С декабря 2017 г. — первый вице-президент ПАО «Ростелеком». Владимир Кириенко был вице-президентом Нижегородского филиала Российского союза боевых искусств (с 2006 г.). Сопредседателями союза являются Сергей Кириенко и вице-премьер РФ Юрий Трутнев.
Президент Нижегородской федерации Кёкусинкай, имеет 2 дан в этом виде единоборств. Отмечен благодарностью Президента РФ (2018, за участие в техническом оснащении президентских выборов 18 марта). Женат. Супруга — Юлия (род. 1984; в девичестве Толмачёва), брак заключён в 2005 г. Сын Сергей (род.
2007)», — сообщает ТАСС.
двойной клик — редактировать изображение
В «Ростелекоме» Кириенко-младший отвечал за цифровую трансформацию компании, развитие сети дата-центров, проект развития городской среды в регионах и запуск мультимедийной платформы Wink. Источники РБК, близкие к «Ростелекому», отметили: Владимир Сергеевич «доказал, что имеет хорошие менеджерские качества, но засиделся в роли второго лица».
Ну что ж, пост главы одного из крупнейших российских интернет-холдингов — очень неплохое продолжение карьеры.
Источник: zavtra.ru